Auskünfte zu Deligno AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Deligno AG
- Deligno AG hat den Sitz in Zollbrück und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Durchführung von Holzveredelungen» tätig.
- Die Firma wurde am 15.01.1929 gegründet.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 09.05.2022.
- Die Firma Deligno AG ist unter der UID CHE-101.780.921 eingetragen.
- Momentan hat die Firma Deligno AG 2 verschiedene Marken oder Gesuche beim IGE eingetragen.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
Ramon Beat Werner,
Monika Ursula Friedli-Walser,
Daniel Sieber,
Konrad Duttwiler
neuste Zeichnungsberechtigte
Adrian Kämpfer,
Valentin Ladner,
Ramon Beat Werner,
Monika Ursula Friedli-Walser,
Hans Bühler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.01.1929
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Rüderswil
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.007.289-3
UID/MWST
CHE-101.780.921
CHE-225.845.090 MWST
Branche
Durchführung von Holzveredelungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sägerei, eines Hobel- und eines Oberflächentechnikwerkes, jegliche Bearbeitung von Holz und den Handel mit Holz- und Hobelwaren sowie mit anverwandten Produkten. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen, gleichartige oder ähnliche Unternehmen übernehmen, vertreten, veräussern oder sich an solchen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen errichten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 20.08.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 19.08.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- De Ligno AG
- Brand Reber AG
- Fritz Brand AG
- Brand Fritz AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
PRANA | 09.03.2022 | aktiv | 03030/2022 |
CROCO | 08.03.2022 | aktiv | 03028/2022 |
Neueste SHAB-Meldungen: Deligno AG
Publikationsnummer: HR02-1005468446, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Deligno AG, in Rüderswil, CHE-101.780.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Rudolf, von Eggiwil, in Thierachern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005233433, Handelsregister-Amt Bern, (36)
De Ligno AG, in Rüderswil, CHE-101.780.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875005).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Firma neu:
Deligno AG.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.